Le quattro operazioni - Verifica di competenza

Usa le MAPPE VERIFICA DI COMPETENZA alle pp. 173-176 dell ATLANTE. LE QUATTRO OPERAZIONI 1 Esegui le seguenti addizioni e verifica la correttezza del risultato con la proprietà commutativa. 7 Esegui le moltiplicazioni applicando la proprietà distributiva. 32 x 7 = ...................................................................................... 14 325 + 9 634 + 17 004 = ......................................................................................................... 360 854 + 14 000 + 43 284 = 17 x 7 = 13 235 + 624 + 16 570 = ......................................................................................................... 1 528 + 42 751 + 2 999 = 37 x 9 = 145 + 13 553 + 3 790 = ......................................................................................................... 2 Calcola a mente applicando le proprietà associativa e commutativa. 45 x 6 = ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................................... 79 + 26 + 31 = 27 + 46 + 63 = 24 + 58 + 36 = 135 + 29 + 35 = 3 Esegui le sottrazioni e verifica la correttezza del risultato con la prova. 8 Esegui le divisioni e fai la prova. 1 797 : 8 = 312 : 12 = 6 936 : 3 = 957 : 36 = 34 395 248 = 13 147 5 462= 4 795 : 9 = 361 : 49 = 38 836 11 986 = 9 764 7 926 = 6 265 : 7 = 784 : 17 = 19 645 18 791 = 13 647 9 970 = 85 600 947 = 8 982 4 645 = 4 Esegui le sottrazioni applicando la proprietà invariantiva. 93 38 = 872 344 = 1025 725 = 422 77 = 1 319 1 205 = 2324 124 = 5 Esegui le moltiplicazioni e verifica la correttezza del risultato con la proprietà commutativa. 9 Esegui le divisioni applicando la proprietà invariantiva. Usa le parentesi o il grafo. 360 : 60 = 800 : 400 = 624 : 24 = 132 : 6 = 160: 4 = 128 : 16 = 10 Completa. 38 x 10 = .................. 27 x 100 = .................. 54 x 1 000 = .................. 123 x 100 = .................. 87 x 49 = 46 x 23 = 347 x 623 = 38 x 45 = 82 x 67 = 546 x 284 = 850 x 1 000 = .................. 470 x 10 = .................. 245 x 39 = 127 x 39 = 465 x 12 = 5 300 : 100 = .................. 12 000 : 10 = .................. 3 000 : ........... = 3 6 000 : ........... = 60 1 230 x ........... = 12 300 ........... 6 Esegui le moltiplicazioni applicando la proprietà associativa. 37 x 2 x 5 = 41 x 6 x 10 = 38 25 x 3 x 2 = 9 x 2 x 40 = ........... x 100 = 23 000 : 10 = 135 999 x ........... = 99 900